THE LEAGUE OF FRIENDS OF THE HUDDERSFIELD HOSPITALS

Rhif yr elusen: 229037
Elusen a dynnwyd

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

To support the charitable work of the Huddersfield Hospitals

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2020

Cyfanswm incwm: £10,685
Cyfanswm gwariant: £7,765

Codi arian

Nid yw'r elusen hon yn codi arian gan y cyhoedd.

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adnoddau Dynol
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Kirklees

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 24 Chwefror 1964: Cofrestrwyd
  • 25 Ebrill 2022: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2016 31/03/2017 31/03/2018 31/03/2019 31/03/2020
Cyfanswm Incwm Gros £16.54k £10.39k £11.17k £15.26k £10.69k
Cyfanswm gwariant £23.10k £12.30k £14.76k £14.17k £7.77k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £0 £0 N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £0 £0 N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 Heb ei gyflwyno
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 Heb ei gyflwyno
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 Heb ei gyflwyno
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 Heb ei gyflwyno
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 01 Chwefror 2021 1 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2019 24 Ionawr 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2019 Not Required