Hanes ariannol THE SOCIETY FOR PROMOTING CHRISTIAN KNOWLEDGE
Rhif yr elusen: 231144
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2019 | 30/04/2020 | 30/04/2021 | 30/04/2022 | 30/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.83m | £6.26m | £5.78m | £8.40m | £6.34m | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.45m | £6.22m | £5.26m | £8.10m | £5.89m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £40.00k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £272.00k | £293.00k | £112.00k | £292.00k | £650.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £4.59m | £4.50m | £4.21m | £5.87m | £4.99m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £257.00k | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £561.00k | £991.00k | £984.00k | £1.81m | £704.00k | |
|
Incwm - Arall | £409.00k | £480.00k | £480.00k | £426.00k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £73.00k | £153.00k | £4.00k | £39.00k | £58.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £5.30m | £6.08m | £5.20m | £7.82m | £5.68m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £149.00k | £142.00k | £59.00k | £31.00k | £22.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £143.00k | £51.00k | £0 | £0 | £138.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £254.00k | £193.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.