ymddiriedolwyr SEAFARERS HOSPITAL SOCIETY
Rhif yr elusen: 231724
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Captain Kuba Szymanski | Cadeirydd | 01 May 2022 |
|
|
||||
Christopher Patrick Warton Nairne | Ymddiriedolwr | 18 July 2023 |
|
|
||||
David Appleton | Ymddiriedolwr | 01 May 2022 |
|
|||||
Captain R Dunn | Ymddiriedolwr | 30 September 2018 |
|
|
||||
DR JOHN TIMOTHY CARTER MD PhD | Ymddiriedolwr | 17 June 2014 |
|
|
||||
Mark Carden | Ymddiriedolwr | 01 July 2011 |
|
|||||
GRAHAM LANE FCA | Ymddiriedolwr | 01 July 2011 |
|
|
||||
Dr CHARLOTTE MENDES DA COSTA MBBS MRCGP | Ymddiriedolwr | 01 July 2008 |
|
|
||||
RUPERT CHICHESTER MA | Ymddiriedolwr | 01 July 2005 |
|
|
||||
SURGEON COMMANDER FRANK LEONARD MB ChB RN | Ymddiriedolwr | 01 July 2001 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.