THE LANGTREE TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
General Charitable Purposes
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Swydd Gaerloyw
Llywodraethu
- 06 Mai 1964: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tracy Lowe | Ymddiriedolwr | 03 February 2025 |
|
|
||||
Rachel Eleanor Morgan | Ymddiriedolwr | 20 March 2023 |
|
|
||||
Stephen Thorpe | Ymddiriedolwr | 13 October 2022 |
|
|
||||
LEONIE JANE LOCKWOOD | Ymddiriedolwr | 26 June 2017 |
|
|
||||
MR WILL CONWAY | Ymddiriedolwr | 20 January 2013 |
|
|
||||
KATHARINE JEAN BERTRAM | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
RICHARD ELLIOTT WAY | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | 30/09/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £142.44k | £34.19k | £34.48k | £38.93k | £37.23k | |
|
Cyfanswm gwariant | £154.50k | £37.91k | £38.01k | £32.39k | £38.20k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2024 | 03 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2024 | 03 Mawrth 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 13 Chwefror 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | 13 Chwefror 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 07 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | 07 Chwefror 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 26 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | 26 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 12 Chwefror 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | 12 Chwefror 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
FOUNDATION DEED DATED 14TH DECEMBER 1963 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 25TH JUNE 2007.
Gwrthrychau elusennol
FOR SUCH CHARITABLE TRUSTS AND SUCH CHARITABLE PURPOSES AS THE TRUSTEES SHALL IN THEIR UNCONTROLLED DISCRETION FROM TIME TO TIME DETERMINE.
Maes buddion
NATIONAL (IN PRACTICE IN GLOUCESTERSHIRE)
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Xeinadin
701 Stonehouse Park
Sperry Way
Stonehouse
Gloucestershire
GL10 3UT
- Ffôn:
- 01453822818
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window