Hanes ariannol THE ST ASAPH DIOCESAN BOARD OF FINANCE
Rhif yr elusen: 233140
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.22m | £6.02m | £8.57m | £7.65m | £5.06m | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.46m | £5.44m | £6.88m | £6.71m | £5.28m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £76.56k | £90.62k | £30.81k | £63.41k | £56.66k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £4.26m | £4.97m | £6.48m | £4.14m | £3.50m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £236.59k | £227.95k | £243.78k | £258.20k | £234.94k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £375.45k | £376.53k | £375.00k | £383.30k | £463.90k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £202.84k | £192.95k | £82.55k | £170.27k | £200.14k | |
|
Incwm - Arall | £137.54k | £249.99k | £1.39m | £2.70m | £655.29k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £5.39m | £5.36m | £6.82m | £6.62m | £5.20m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £74.22k | £77.83k | £65.62k | £82.97k | £84.55k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £52.07k | £0 | £0 | £0 | £66.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £354.39k | £0 | £0 | £0 | £204.18k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £10.00k | £10.00k | £4.09k | £30.82k | £29.85k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.