Dogfen lywodraethu WORLD DAY OF PRAYER NATIONAL COMMITTEE FOR ENGLAND, WALES AND NORTHERN IRELAND
Rhif yr elusen: 233242
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (28 diwrnod yn hwyr)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 21 JANUARY 1964 AS AMENDED BY RESOLUTIONS DATED 20 SEPTEMBER 1968, 14 JANUARY 1969, 11 JULY 1972, 2 JULY 1983 12 MARCH 1991, 20 MAY 1997, 18 SEPTEMBER 2001, 1 FEBRUARY 2003 AND 19 MAY 2009. as amended on 15 May 2018
Gwrthrychau elusennol
TO ASSIST FINANCIALLY OR OTHERWISE PROJECTS RUN BY CHRISTIAN CHARITIES THROUGHOUT THE WORLD.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
WORLD WIDE
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.