Ymddiriedolwyr CRACKINGTON INSTITUTE
Rhif yr elusen: 233549

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annabel Yates | Cadeirydd | 12 May 2019 |
|
|
||||
Catherine Turner | Ymddiriedolwr | 19 October 2021 |
|
|
||||
Gillian Webster | Ymddiriedolwr | 19 October 2021 |
|
|
||||
Antony John Wright | Ymddiriedolwr | 19 October 2021 |
|
|
||||
Sally Gostick | Ymddiriedolwr | 19 October 2021 |
|
|
||||
Gina Oliver | Ymddiriedolwr | 19 October 2021 |
|
|
||||
India Mary Skinner | Ymddiriedolwr | 24 July 2021 |
|
|
||||
Gary Cummings | Ymddiriedolwr | 01 June 2021 |
|
|
||||
Ellen Hawley | Ymddiriedolwr | 03 June 2018 |
|
|
||||
Tony Stedham | Ymddiriedolwr | 20 May 2014 |
|
|
||||
ELAINE BIRD | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.