ymddiriedolwyr Mineralogical Society of the United Kingdom and Ireland
Rhif yr elusen: 233706
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
30 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helen Pendlowski | Ymddiriedolwr | 25 April 2024 |
|
|
||||
Dr Paul Savage | Ymddiriedolwr | 10 April 2024 |
|
|
||||
Dr Luke Townsend | Ymddiriedolwr | 10 April 2024 |
|
|
||||
Professor Jonathan Lloyd | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||
Professor Hailiang Dong | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||
Maggie White | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||
Professor Mahesh Anand | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||
Dr Hannah Elms | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||
Dr Alessandra Costanzo | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||
Dr Ralf Gertisser | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||
Professor Samuel Shaw | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||
Eimear Deady | Ymddiriedolwr | 28 April 2023 |
|
|
||||
Dr Binoy Sarkar | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
Dr Laura Kelly | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
Dr Christina Manning | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
Prof. Hilary Downes | Ymddiriedolwr | 10 November 2022 |
|
|
||||
Dr John Moreau | Ymddiriedolwr | 06 July 2022 |
|
|
||||
Dr Oliver Lord | Ymddiriedolwr | 17 May 2022 |
|
|
||||
Dr Owen Weller | Ymddiriedolwr | 14 April 2022 |
|
|
||||
Dr Martin Smith | Ymddiriedolwr | 27 January 2022 |
|
|
||||
Dr Tamsin Mather | Ymddiriedolwr | 12 January 2022 |
|
|
||||
Dr Chun Hui Zhou | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
Dr Samantha Hammond | Ymddiriedolwr | 11 November 2021 |
|
|
||||
Dr Robert Bowell | Ymddiriedolwr | 11 November 2020 |
|
|
||||
Dr James Byrne | Ymddiriedolwr | 11 November 2020 |
|
|
||||
Dr Sally Anne Gibson | Ymddiriedolwr | 04 January 2018 |
|
|
||||
Dr Jana Horak | Ymddiriedolwr | 10 November 2016 |
|
|
||||
Dr Stuart Mills | Ymddiriedolwr | 12 March 2015 |
|
|
||||
Prof George Christidis | Ymddiriedolwr | 13 January 2014 |
|
|
||||
DR ROGER MITCHELL | Ymddiriedolwr | 07 March 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.