ymddiriedolwyr COLEFORD BAPTIST CHURCH
Rhif yr elusen: 234789
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geraint Williams | Cadeirydd | 01 December 2021 |
|
|
||||
Lorraine Ann Marie Beard | Ymddiriedolwr | 17 April 2023 |
|
|||||
Gwynneth Weaver | Ymddiriedolwr | 17 April 2023 |
|
|||||
Sam Davis | Ymddiriedolwr | 16 November 2022 |
|
|
||||
Anne Eastaugh | Ymddiriedolwr | 15 July 2021 |
|
|
||||
Ivor Bramwell Green | Ymddiriedolwr | 15 July 2021 |
|
|||||
Barbara Swinyard | Ymddiriedolwr | 14 July 2021 |
|
|||||
Mary Ellen Davis | Ymddiriedolwr | 04 April 2019 |
|
|||||
Baptist Union of Great Britain | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.