CHARITY OF JOHN MCKIE ELLIOTT DECEASED
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Providing funds for visually impaired persons living in the Gateshead and Neewcastle upon tyne area.Through grants and equipment.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2016
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Cyllid Arall
- Dinas Newcastle Upon Tyne
- Gateshead
Llywodraethu
- 07 Awst 1964: Cofrestrwyd
- 09 Mehefin 2019: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
- THE JOHN MCKIE ELLIOT TRUST FOR THE BLIND (Enw gwaith)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2012 | 31/12/2013 | 31/12/2014 | 31/12/2015 | 31/12/2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.29k | £1.31k | £888 | £1.05k | £1.40k | |
|
Cyfanswm gwariant | £470 | £2.70k | £13.75k | £300 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2018 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2018 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2017 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2017 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2016 | 17 Chwefror 2018 | 109 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2016 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2015 | 24 Chwefror 2017 | 116 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2015 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CHANCERY SCHEME OF 5 DECEMBER 1912
Gwrthrychau elusennol
THE MAINTENANCE, SUPPORT OR EDUCATION OR OTHERWISE FOR THE BENEFIT OF BLIND PERSONS WHO ARE REPUTED TO BE RESIDENT IN THE CITY OF NEWCASTLE UPON TYNE OR THE COUNTY BOROUGH OF GATESHEAD, AND WHO, IN THE OPINION OF THE TRUSTEES INTEND OR ARE LIKELY TO BE STEADY AND INDUSTRIOUS.
Maes buddion
CITY OF NEWCASTLE UPON TYNE AND COUNTY BOROUGH OF GATESHEAD
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window