D J BIBBY TRUST FUND
Rhif yr elusen: 236689
Elusen a dynnwyd
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Trust has ceased activity and distributed reserves to charity.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2010
Cyfanswm incwm: £4,594
Cyfanswm gwariant: £284,171
Codi arian
Dim gwybodaeth ar gael
Masnachu
Dim gwybodaeth ar gael
Taliadau i ymddiriedolwyr
Dim gwybodaeth ar gael
Beth, pwy, sut, ble
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
- Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
Hanes cofrestru:
- 15 Medi 1964: Cofrestrwyd
- 30 Ebrill 2012: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Math o sefydliad:
Trust
Enwau eraill:
Dim enwau eraill
Rhodd cymorth:
Dim gwybodaeth ar gael
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Dim gwybodaeth ar gael
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2006 | 30/06/2007 | 30/06/2008 | 30/06/2009 | 30/06/2010 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £13.94k | £16.02k | £17.32k | £9.81k | £4.59k | |
|
Cyfanswm gwariant | £22.34k | £7.39k | £8.67k | £197.34k | £284.17k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2011 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2011 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2010 | 21 Hydref 2010 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2010 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2009 | 15 Mawrth 2010 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2009 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2008 | 31 Mawrth 2009 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2008 | 31 Mawrth 2009 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y'i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 10 APRIL 1964
Gwrthrychau elusennol
FURTHERANCE OF CHARITABLE BODIES, INSTITUTIONS OF CHARITABLE PURPOSES.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NATIONAL
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Oedd y dudalen hon yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window