THE LADY GRACE JAMES MEMORIAL FUND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Make grants to organisations in Ceredigion which are for the benefit of the elderly in the area.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2022
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Ceredigion
Llywodraethu
- 16 Hydref 1964: Cofrestrwyd
- YMDDIRIEDOLAETH GOFFA Y FONESIG GRACE JAMES (Enw gwaith)
- THE LADY GRACE JAMES MEMORIAL CENTRE (Enw blaenorol)
- Buddsoddi
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CYNG GARETH DAVIES | Cadeirydd | 02 June 2015 |
|
|
||||
Mair Nutting | Ymddiriedolwr | 01 August 2018 |
|
|
||||
Delyth Davies | Ymddiriedolwr | 22 February 2017 |
|
|
||||
Rhian Thomas | Ymddiriedolwr | 22 February 2017 |
|
|
||||
HEULWEN LEWIS | Ymddiriedolwr | 02 June 2015 |
|
|
||||
ALED MEDWYN EVANS | Ymddiriedolwr | 02 June 2015 |
|
|
||||
Beti Griffiths | Ymddiriedolwr | 10 February 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £14.10k | £11.50k | £14.40k | £8.40k | £10.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £14.23k | £11.40k | £14.53k | £8.52k | £9.79k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 188 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 188 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 27 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 18 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 15 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 18 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME OF 31 JANUARY 1986
Gwrthrychau elusennol
CHARITABLE PURPOSES FOR THE WELFARE OF THE AGED IN THE AREA OF THE FORMER ABERYSTWYTH RURAL DISTRICT AND THE FORMER BOROUGH OF ABERYSTWYTH.
Maes buddion
SEE OBJECT
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
20 Crugyn Dimai
Rhydyfelin
Aberystwyth
SY23 4PR
- Ffôn:
- 01970611691
- E-bost:
- rhian.crugyn@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window