Hanes ariannol YMCA ROBIN HOOD GROUP
Rhif yr elusen: 243044
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.26m | £10.29m | £11.28m | £13.80m | £16.82m | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.22m | £10.30m | £11.04m | £13.13m | £17.93m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £1.39m | £2.51m | £3.93m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £546.00k | £111.28k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £424.86k | £524.46k | £6.22k | £16.89k | £35.26k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £510.83k | £0 | £53.25k | £72.07k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £7.28m | £0 | £11.22m | £13.71m | £16.78m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £42.29k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £9.77m | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £7.35m | £9.87m | £11.04m | £13.13m | £17.40m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £348.86k | £428.93k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £36.48k | £91.54k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £529.67k | £0 | £0 | £0 | £534.54k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.