ELIZABETH BLANCHARD'S CHARITY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Extract from the Trust Document dated 29.10.1964 ...the Trustees shall apply the income.......for the benefit of poor women with a preference for poor women members of the congregation assembling for religious worship at the chapel known as the Old King Street Chapel in Cairns Road in the city of Bristol:........
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- De Swydd Gaerloyw
- Dinas Bryste
Llywodraethu
- 12 Gorffennaf 1965: Cofrestrwyd
- CHARITY OF ELIZABETH BLANCHARD (Enw blaenorol)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRS LIZ CHEESMAN | Cadeirydd |
|
||||||
Susan Barbara Thomas | Ymddiriedolwr | 22 January 2023 |
|
|
||||
Judith Alison Cordell | Ymddiriedolwr | 22 January 2023 |
|
|
||||
Dr KAREN PATRICIA POPKIN | Ymddiriedolwr | 27 May 2021 |
|
|
||||
RUTH HANNAH SHORT | Ymddiriedolwr | 27 May 2021 |
|
|
||||
Ruth Mico | Ymddiriedolwr | 16 May 2014 |
|
|
||||
HEATHER GODDARD | Ymddiriedolwr | 14 October 2012 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.29k | £2.18k | £2.45k | £2.58k | £2.63k | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.15k | £2.20k | £2.00k | £2.30k | £2.48k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 08 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 09 Medi 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 18 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 14 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 06 Tachwedd 2020 | 6 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
U.V.62 P. 402,105,200 R.V.P. 472 - SCHEME OF 29TH OCTOBER 1964.
Gwrthrychau elusennol
THE BENEFIT OF POOR WOMEN WITH PREFERENCE FOR POOR WOMEN MEMBERS OF THE CONGREGATION ASSEMBLING FOR RELIGIOUS WORSHIP AT THE CHAPEL KNOWN AS OLD KING STREET BAPTIST CHAPEL IN CAIRNS ROAD IN THE CITY OF BRISTOL.
Maes buddion
CITY OF BRISTOL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
66 FOURTH AVENUE
BRISTOL
BS7 0RW
- Ffôn:
- 0117 9792408
- E-bost:
- eb@popkin.me.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window