ymddiriedolwyr Winforton Unknown Donors Charity
Rhif yr elusen: 243742
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev MARCUS JONATHAN SMALL | Cadeirydd |
|
|
|||||
Meloney Hardwick | Ymddiriedolwr | 16 February 2022 |
|
|
||||
GLYNN BAILEY | Ymddiriedolwr | 19 December 2017 |
|
|||||
Graham Leslie KEMP | Ymddiriedolwr | 01 November 2017 |
|
|||||
Juliet Ann CLARK | Ymddiriedolwr | 01 November 2017 |
|
|
||||
Sarah Joanne Cooke | Ymddiriedolwr | 04 May 2014 |
|
|
||||
James Anderson Forrest | Ymddiriedolwr | 01 November 2007 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.