STEMPEL CHARITY
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Grants are made to charitable institutions and organisations in accordance with the objects of the charity.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Gweithgareddau Crefyddol
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Lloegr
Llywodraethu
- 29 Awst 2024: y trosglwyddwyd cronfeydd i 278823 KAHAL CHASSIDIM BOBOV
- 07 Hydref 1965: Cofrestrwyd
- 29 Awst 2024: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
- STEMPEL CHARITABLE TRUST (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Rheoli risg
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | 05/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £16 | £5 | £1 | £35 | £86 | |
|
Cyfanswm gwariant | £60 | £5 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2024 | 19 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | 19 Awst 2024 | 196 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2022 | 23 Mai 2023 | 107 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2021 | 24 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2020 | 06 Ebrill 2021 | 60 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 31 MARCH 1965.
Gwrthrychau elusennol
FOR OR TO LEGALLY CHARITABLE PURPOSE OR PURPOSES OR LEGALLY CHARITABLE INSTITUTION OR INSTITUTIONS IN THE UNITED KINGDOM OR ELSEWHERE INCLUDING THE RELIEF OF POVERTY AND THE ADVANCEMENT OF EDUCATION AMONGST PERSONS WHO ARE OF THE JEWISH FAITH AND THE ADVANCEMENT OF THE JEWISH RELIGION AND THE STUDY OF THE TORAH.
Maes buddion
UNITED KINGDOM OR ELSEWHERE
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window