CHARITIES ADMINISTERED IN CONNECTION WITH FORMER 3RD (MILITIA) BATTALION THE BUFFS (ROYAL EAST KENT REGIMENT)

Rhif yr elusen: 245669
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

We provide a safety net for former members referred to us for benevolence and support the activities of successor unit 3PWRR

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £0
Cyfanswm gwariant: £0

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Anabledd
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Darparu Cyllid Arall
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Caint

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 23 Tachwedd 1965: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • CHARITIES ADMINISTED IN CONNECTION WITH FORMER 3RD (MILITIA) BATTALION THE BUFFS (ROYAL EAST KENT REGIMENT) (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

4 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
HENRY RANKELL THOMAS MBE Cadeirydd 19 February 2020
Dim ar gofnod
Dean Joseph Goldsmith Ymddiriedolwr 26 July 2022
Dim ar gofnod
Andrew James Turnbull Ymddiriedolwr 26 July 2022
NSARDA KENT
Derbyniwyd: Ar amser
Maj Neil Terence Osborne Ymddiriedolwr 22 July 2022
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £30 £0 £0 £0 £0
Cyfanswm gwariant £0 £0 £0 £0 £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 14 Hydref 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 29 Ionawr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 20 Ionawr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 28 Ionawr 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 13 Ebrill 2021 72 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
SCHEME OF 26.1.1960 AS AMENDED BY SCHEMES OF 29.4.1968 AND 16.10.1969
Gwrthrychau elusennol
FOR PURPOSES IN RESPECT OF ANY OF THE UNITS OF THE TERRITORIAL AND ARMY VOLUNTEER RESERVE ASSOCIATED WITH THE FORMER THE BUFFS (ROYAL EAST KENT REGIMENT). IF IN ANY YEAR INCOMBE IS NOT APPLIED FOR THE AFORESAID THEN IT SHALL BE APPLIED IN ASSISTING NEEDY PERSONS WHO HAVE SERVED IN THE REGIMENT AND THEIR DEPENDANTS.
Maes buddion
NOT DEFINED
Hanes cofrestru
  • 23 Tachwedd 1965 : Cofrestrwyd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
THE REGIMENTAL ADMINISTRATION
OFFICER 3 PWRR
LEROS TA CENTRE
STURRY ROAD
CANTERBURY KENT
CT1 1HR
Ffôn:
01227817957
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael