PORTCHESTER PARISH HALL

Rhif yr elusen: 249672
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Please see trust deed

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £45,993
Cyfanswm gwariant: £23,096

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Hampshire

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 10 Tachwedd 1966: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Trust
Enwau eraill:
  • P P H (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
NICK WALKER Cadeirydd
Dim ar gofnod
Eric Standen Ymddiriedolwr 21 May 2024
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST MARY, PORTCHESTER
Derbyniwyd: Ar amser
CHURCH LANDS - PORTCHESTER
Derbyniwyd: Ar amser
Christine Anne Bainbridge Cllr Ymddiriedolwr 16 May 2024
Dim ar gofnod
David Wiltshire Cllr Ymddiriedolwr 16 May 2024
Dim ar gofnod
Susan Walker Ymddiriedolwr 01 May 2022
THE PORTCHESTER CIVIC SOCIETY
Derbyniwyd: Ar amser
Denise Simmons Ymddiriedolwr 01 September 2021
Dim ar gofnod
Rev IAN MEREDITH BA Ymddiriedolwr 14 June 2013
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST MARY, PORTCHESTER
Derbyniwyd: Ar amser
ELAINE EMERY Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £40.73k £26.39k £38.48k £43.94k £45.99k
Cyfanswm gwariant £23.98k £24.78k £16.18k £23.38k £23.10k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £11.33k £16.50k N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 06 Awst 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 06 Awst 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 15 Gorffennaf 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 15 Gorffennaf 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 27 Awst 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 27 Awst 2022 Ar amser
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 06 Hydref 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 06 Hydref 2021 Ar amser
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 22 Medi 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 22 Medi 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
TURRET HOUSE
HOSPITAL LANE
FAREHAM
PO16 9LT
Ffôn:
023 92384943
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael