HALLIWICK ASSOCIATION OF SWIMMING THERAPY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Promotes all aspects of swimming for people with disabilities. It uses The Halliwick Concept.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
50 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Gwasanaethau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 13 Ebrill 2016: y derbyniwyd cronfeydd gan 261626 KENSINGTON EMPERORS SWIMMING CLUB
- 27 Hydref 1966: Cofrestrwyd
- HALLIWICK AST (Enw gwaith)
- ASSOCIATION OF SWIMMING THERAPY (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WILLIAM WYATT MBE | Cadeirydd |
|
||||||
Dawn Moore | Ymddiriedolwr | 28 April 2024 |
|
|||||
Nicole Lawson | Ymddiriedolwr | 25 April 2021 |
|
|
||||
Dr Martyn Saville | Ymddiriedolwr | 26 April 2020 |
|
|
||||
Christopher James Davis | Ymddiriedolwr | 23 April 2017 |
|
|
||||
Pamela Wood SRN SCM | Ymddiriedolwr | 26 April 2015 |
|
|
||||
JOHN BENTLEY | Ymddiriedolwr | 26 April 2015 |
|
|||||
Alison Teasdale Skinner FCSP BA | Ymddiriedolwr | 05 July 2014 |
|
|
||||
E DILLEY | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £20.99k | £10.69k | £6.82k | £14.71k | £15.40k | |
|
Cyfanswm gwariant | £18.21k | £14.57k | £14.82k | £12.76k | £15.99k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 21 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 18 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 02 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 29 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 17 Mai 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION AND RULES AS AMENDED 2ND APRIL 1966,4TH MARCH 1990, 6 MARCH 1994 AND 2 MARCH 2003.
Gwrthrychau elusennol
(A) TO ENCOURAGE, PROMOTE AND TEACH SWIMMING FOR PEOPLE WITH DISABILITIES. (B) TO FURTHER THE INSTRUCTION OF, AND TEACHING BY, THE SPECIALISED METHOD KNOWN AS THE HALLIWICK CONCEPT (C) TO ESTABLISH AND MAINTAIN BY EDUCATION AND EXAMINATION A PROPER STANDARD OF INSTRUCTION. (D) TO STIMULATE PUBLIC OPINION TOWARDS PROVIDING PROPER FACILITIES AND ACCOMMODATION FOR TEACHING AND PRACTISING SWIMMING FOR PEOPLE WITH DISABILITIES. (E) TO DRAW UP, PUBLISH AND ENFORCE UNIFORM REGULATIONS FOR THE CONTROL AND ADMINISTRATION OF SWIMMING FOR PEOPLE WITH DISABILITIES. (G) TO PROMOTE SWIMMING COMPETITIONS FOR PEOPLE WITH DISABILITIES AMONGST CLUBS, REGIONS AND NATIONS. (G) TO ADJUDICATE ON SUCH COMPETITIONS AND TO DEAL WITH INFRINGEMENTS OF ANY REGULATIONS THAT MAY APPLY TO SUCH COMPETITIONS (H) TO COLLECT ANALYSE AND DISSEMINATE INFORMATION OF VALUE THAT MAY BE ACQUIRED BY, OR ARISE FROM THE WORK OF THE ASSOCIATION I) TO WORK CLOSELY WITH, AND AS MAY BE DEEMED APPROPRIATE FROM TIME TO TIME, TO AFFILIATE TO AND PAY DUE SUBSCRIPTIONS TO ANY OTHER NATIONAL OR INTERNATIONAL BODY TO PROMOTE SWIMMING FOR PEOPLE WITH DISABILITIES USING THE HALLIWICK CONCEPT.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Halliwick AST C/o Hollycrofts
Walnut Tree Lane
Loose
MAIDSTONE
Kent
ME15 9RQ
- Ffôn:
- 07817 789 837
- E-bost:
- halliwickast.chair@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window