Dogfen lywodraethu DAUGHTERS OF OUR LADY OF GOOD COUNSEL AND ST PAUL OF THE CROSS
Rhif yr elusen: 250451
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (6 diwrnod yn hwyr)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
DECLARATIONS OF TRUST DATED 4 AND 7 DECEMBER 1951, TRUST DEED DATED 15 JUNE 1967, SCHEME OF 17 JANUARY 1980, 5 JANUARY 1981, 13 AUGUST 1985 AND 1ST DECEMBER 1995.
Gwrthrychau elusennol
1. FOR THE PURPOSES OF ANY CHARITABLE WORK CARRIED ON BY THE SOCIETY. 2. FOR SUCH CHARITABLE PURPOSES WHICH ADVANCE THE RELIGIOUS AND OTHER CHARITABLE WORK FOR THE TIME BEING CARRIED ON BY OR UNDER THE DIRECTION OF THE SOCIETY AS THE TRUSTEES SHALL WITH THE APPROVAL OF THE SUPERIORS FROM TIME THINK FIT.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.