BLACKPOOL MUSICAL FESTIVAL
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
TO ADVANCE THE EDUCATION OF AMATEUR PERFORMERS IN THE ARTS OF MUSIC, DANCE AND SPEECH BY PROMOTING ANNUAL FESTIVALS, CONCERTS, RECITALS OR CLASSES FOR PERFORMANCE IN COMPETITION OR OTHERWISE, TOGETHER WITH PROFESSIONAL CONSTRUCTIVE CRITICISM AND GUIDANCE.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2013
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Blackpool
Llywodraethu
- 26 Mehefin 1967: Cofrestrwyd
- 26 Awst 2014: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- BLACKPOOL FESTIVAL FOR MUSIC, DANCE & SPEECH (Enw gwaith)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2009 | 31/12/2010 | 31/12/2011 | 31/12/2012 | 31/12/2013 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.89k | £12.15k | £14.25k | £14.32k | £12.87k | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.83k | £10.29k | £9.89k | £7.51k | £8.28k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2013 | 24 Awst 2014 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2013 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2012 | 10 Chwefror 2013 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2012 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2011 | 05 Ionawr 2012 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2011 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2010 | 09 Mehefin 2011 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2010 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
REGULATIONS AS AMENDED 8 MAY 1967 AND 6 JANUARY 1982 AS AMENDED 10TH FEBRUARY 1990.
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE EDUCATION BY IMPROVING THE AESTHETIC APPRECIATION AND TASTE OF THE PUBLIC IN MUSIC AND SPEECH BY THE PROMOTION OF FESTIVALS FOR THE PERFORMANCE IN COMPETITION OR OTHERWISE OF WORKS OF MUSIC AND SPEECH.
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window