THE MUNRO CHARITABLE TRUST

Rhif yr elusen: 251649
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Support relief of deprivation or disability by registered charities in LB of Merton and Hounslow, W Sussex in area between Worthing, Chichester and Horsham, and North Hampshire. Typical grant £1000 if making significant contribution to recipient finances. Applicants must have appropriate policies. Individuals are not directly supported. We leave 2 years between grants. Trustees meet twice yearly.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 October 2024

Cyfanswm incwm: £12,876
Cyfanswm gwariant: £13,082

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Anabledd
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Pobl Ag Anableddau
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Gorllewin Sussex
  • Hampshire
  • Hounslow
  • Merton

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 26 Ebrill 1967: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

4 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Joanna Katon Ymddiriedolwr 01 May 2013
Dim ar gofnod
James Munro Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
SIR ALAN GORDON MUNRO KCMG Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
NEIL GORDON MUNRO Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/10/2020 31/10/2021 31/10/2022 31/10/2023 31/10/2024
Cyfanswm Incwm Gros £16.52k £17.43k £13.25k £17.27k £12.88k
Cyfanswm gwariant £14.86k £17.90k £12.91k £11.96k £13.08k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Hydref 2024 24 Ebrill 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Hydref 2024 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Hydref 2023 26 Ebrill 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Hydref 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Hydref 2022 28 Mai 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Hydref 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Hydref 2021 12 Mai 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Hydref 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Hydref 2020 08 Ebrill 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Hydref 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
84 CRANBROOK ROAD
LONDON
W4 2LJ
Ffôn:
02089958152
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael