OWEN HIGHWAY TRUST

Rhif yr elusen: 251974
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The object of the Trust is to make donations to charities at the discretion of the Trustees

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024

Cyfanswm incwm: £13,341
Cyfanswm gwariant: £2,061

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Addysg/hyfforddiant
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
  • Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Stafford
  • Swydd Warwig
  • Walsall

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 03 Ebrill 1967: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Trust
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Buddsoddi
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

5 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Sarah Anne Pagan Ymddiriedolwr 24 September 2021
Dim ar gofnod
Simon John Owen Ymddiriedolwr 24 September 2021
Dim ar gofnod
JEAN ELIZABETH JONES Ymddiriedolwr
NEW HALL WATER MILL PRESERVATION TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
JOHN ERNEST OWEN Ymddiriedolwr
NEW HALL WATER MILL PRESERVATION TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
ROBERT JAMES OWEN Ymddiriedolwr
NEW HALL WATER MILL PRESERVATION TRUST
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2020 05/04/2021 05/04/2022 05/04/2023 05/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £4.84k £234 £3.40k £10.29k £13.34k
Cyfanswm gwariant £9.00k £9.50k £16.21k £8.06k £2.06k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2024 29 Ionawr 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2024 Not Required
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2023 06 Tachwedd 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2022 21 Ionawr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2021 18 Hydref 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2020 06 Tachwedd 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Langley Heath Farm
Fox Hollies Road
SUTTON COLDFIELD
West Midlands
B76 2RT
Ffôn:
01215263131
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael