DAME CATHERINE LIDCOTTS' CHARITY
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Consider applications made by individuals to the charity. Make grants to individuals where appropriate.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2019
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Gorllewin Berkshire
Llywodraethu
- 09 Mai 1967: Cofrestrwyd
- 28 Tachwedd 2019: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U GWARIO (GAN YMDDIRIEDOLWYR))
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2015 | 31/08/2016 | 31/08/2017 | 31/08/2018 | 31/08/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £30 | £30 | £31 | £32 | £33 | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 21 Medi 2019 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2018 | 12 Mehefin 2019 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2018 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2017 | 29 Mai 2018 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2017 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2016 | 02 Mehefin 2017 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2016 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
INDENTURE DATED THE 20TH SEPTEMBER, 20TH JAMES I (PR AND3 PT I PAGE 160)
Gwrthrychau elusennol
10/- TO BE PAID TO THE VICAR FOR PREACHING A SERMON IN THE CHURCH OF BASILDON ON GOOD FRIDAY. $5 FOR THE BENEFIT OF THE POOR OF THE PARISH.
Maes buddion
BASILDON
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window