KIDNEY RESEARCH UK

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To fund and deliver life-saving research into kidney diseases. To improve treatments for people with kidney diseases and enhance their quality of life and to increase awareness of kidney health.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£13,561,301
Roddion a chymynroddion | £7.52m | |
Weithgareddau elusennol | £4.41m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £790.65k | |
Buddsoddiadau | £848.62k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£14,398,297
Codi arian | £2.92m | |
Weithgareddau elusennol | £11.48m | |
Arall | £0 |
£658,257 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £1,328,831 o 2 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £2.92m | |
Gwariant elusennol | £11.48m |
Pobl

85 Gweithwyr
13 Ymddiriedolwyr
278 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 3 |
£70k i £80k | 1 |
£80k i £90k | 2 |
£90k i £100k | 1 |
£120k i £130k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 27 Medi 2016: y derbyniwyd cronfeydd gan 1145953 AHUSUK
- 13 Hydref 2017: y derbyniwyd cronfeydd gan 266630 KIDS KIDNEY RESEARCH
- 24 Gorffennaf 2020: y derbyniwyd cronfeydd gan 1156252 IMPERIAL KIDNEY FUND
- 11 Mehefin 2021: y derbyniwyd cronfeydd gan 702650 LANCASHIRE AND SOUTH CUMBRIA KIDNEY PATIENTS ASSOC...
- 09 Chwefror 2022: y derbyniwyd cronfeydd gan 1167204 BLOOMINYORKSHIRE
- 24 Gorffennaf 1967: Cofrestrwyd
- KIDNEY RESEARCH (Enw gwaith)
- KIDNEY RESEARCH UK (Enw gwaith)
- NATIONAL KIDNEY RESEARCH FUND LIMITED (Enw blaenorol)
- THE NATIONAL KIDNEY RESEARCH FUND (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tejal Patel | Ymddiriedolwr | 25 June 2024 |
|
|
||||
Dr Moin Saleem | Ymddiriedolwr | 25 June 2024 |
|
|
||||
John Eric Milad | Ymddiriedolwr | 19 December 2023 |
|
|
||||
Claire Sharpe | Ymddiriedolwr | 19 December 2023 |
|
|
||||
Matthew Newcombe-Ellis | Ymddiriedolwr | 29 June 2023 |
|
|||||
Simon Davies | Ymddiriedolwr | 01 March 2023 |
|
|
||||
Ian Dodd | Ymddiriedolwr | 02 January 2023 |
|
|
||||
Professor Sir John Cunningham | Ymddiriedolwr | 28 June 2021 |
|
|||||
Lisa Chan | Ymddiriedolwr | 08 March 2021 |
|
|
||||
Ben Digby | Ymddiriedolwr | 22 June 2020 |
|
|
||||
Angela Watt | Ymddiriedolwr | 25 June 2019 |
|
|
||||
Professor Caroline Savage | Ymddiriedolwr | 25 March 2019 |
|
|
||||
Professor Elizabeth Lightstone | Ymddiriedolwr | 06 December 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.95m | £6.95m | £12.77m | £14.49m | £13.56m | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.97m | £5.88m | £9.61m | £14.60m | £14.40m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £20.18k | £23.00k | £10.63k | N/A | £1.33m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £6.01m | £5.36m | £8.33m | £7.27m | £7.52m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £557.00k | £340.00k | £479.00k | £828.23k | £790.65k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.95m | £684.00k | £3.74m | £5.97m | £4.41m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £441.00k | £251.00k | £207.00k | £425.10k | £848.62k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £314.00k | £12.00k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £3.05m | £2.62m | £5.22m | £4.67m | £4.33m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £7.71m | £4.09m | £7.44m | £11.62m | £11.48m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £2.25m | £1.78m | £2.18m | £2.62m | £2.92m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £168.00k | £868.00k | £148.00k | £155.89k | £84.82k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £5.37m | £3.23m | £6.46m | £7.33m | £7.68m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £33.00k | £23.00k | £28.00k | £30.79k | £37.02k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £362.65k | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £226.00k | £155.00k | £146.00k | £429.23k | £159.91k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £8.41m | £10.34m | £11.77m | £11.66m | £17.02m | |
|
Cyfanswm asedau | £15.12m | £13.77m | £16.86m | £20.14m | £17.88m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £16.54m | £14.30m | £14.91m | £18.47m | £21.48m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 24 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 24 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 05 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 05 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 21 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 21 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 09 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 09 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 03 Chwefror 2021 | 3 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 03 Chwefror 2021 | 3 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 12/05/1967 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 23/07/1998 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 07/08/1998 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 06/12/2007 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 26/09/2011 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 24/09/2015
Gwrthrychau elusennol
3.1 THE ADVANCEMENT AND PROMOTION OF RESEARCH INTO KIDNEY AND URINARY TRACT AND INTO THE DISEASES WHICH AFFECT THEM. SUCH RESEARCH INCLUDES EPIDEMIOLOGICAL,CLINICAL AND BASIC RESEARCH DIRECTED TOWARDS UNDERSTANDING THE PROCESSES RESPONSIBLE FOR KIDNEY DISEASE AS WELL AS THE DEVELOPMENT AND EVALUATION OF TREATMENT OF DISEASES OF THE KIDNEY AND URINARY TRACT; 3.2 THE DISSEMINATION OF KNOWLEDGE AND RESEARCH ABOUT THE KIDNEY AND URINARY TRACT AND THEIR DISEASES BY ALL POSSIBLE MEANS AND AS WIDELY AS POSSIBLE IN A MANNER WHICH CAN BEST SERVE THOSE WHO MAY BENEFIT; 3.3 THE RELIEF OF PERSONS SUFFERING FROM KIDNEY DISEASE; AND 3.4 THE EDUCATION OF THE PUBLIC ABOUT KIDNEY DISEASE AND THE NEEDS OF PERSONS SUFFERING FROM IT
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Kidney Research Uk
Stuart House
City Road
PETERBOROUGH
PE1 1QF
- Ffôn:
- 0300 303 1100
- E-bost:
- enquiries@kidneyresearchuk.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window