NATIONAL DAHLIA SOCIETY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Arts and culture of dahlias in the form of supply of advice and information to the general public and holding demonstrations and shows over england and wales relative to the flower dahlia.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 October 2023
Pobl

16 Ymddiriedolwyr
30 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Hamdden
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 26 Hydref 1967: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robin Philip Moyser | Ymddiriedolwr | 05 March 2023 |
|
|
||||
David Alexander Gillam | Ymddiriedolwr | 06 March 2022 |
|
|
||||
Graham Hill McFarlane | Ymddiriedolwr | 06 March 2022 |
|
|
||||
David William Hall | Ymddiriedolwr | 13 March 2021 |
|
|
||||
Ian Sutherland | Ymddiriedolwr | 13 March 2021 |
|
|
||||
Richard Thomas | Ymddiriedolwr | 13 March 2021 |
|
|
||||
Elizabeth Louise Appleby | Ymddiriedolwr | 13 March 2021 |
|
|
||||
Peter Howell | Ymddiriedolwr | 15 March 2020 |
|
|
||||
Simon Nute | Ymddiriedolwr | 15 March 2019 |
|
|
||||
Andrew Craig Robinson | Ymddiriedolwr | 01 May 2018 |
|
|
||||
Cyril Watkins | Ymddiriedolwr | 09 September 2014 |
|
|
||||
Ian Ledger | Ymddiriedolwr | 09 March 2014 |
|
|
||||
David Brown | Ymddiriedolwr | 06 March 2014 |
|
|
||||
MIKE CUNNINGHAM | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JUNE NASH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
RON GUEST | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2019 | 31/10/2020 | 31/10/2021 | 31/10/2022 | 31/10/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £42.67k | £32.67k | £35.77k | £37.19k | £44.16k | |
|
Cyfanswm gwariant | £49.69k | £39.42k | £40.57k | £46.33k | £47.31k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2023 | 27 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2023 | 27 Awst 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2022 | 30 Awst 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2022 | 30 Awst 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2021 | 31 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2021 | 31 Awst 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2020 | 31 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2020 | 31 Awst 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2019 | 11 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR |
31 Hydref 2019
(Mae'r cyfrifon |
11 Mehefin 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 4 FEBRUARY 1967 AS AMENDED 18 MARCH 1982, MARCH 1987, MARCH 1998, 16 MARCH 2003, 7 MARCH 2004, 6 MARCH 2005, 11 MARCH 2007 AND 2 MARCH 2008. as amended on 17 Mar 2019
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE SOCIETY ARE TO ENCOURAGE IMPROVE AND EXTEND THE CULTIVATION OF THE DAHLIA BY MEANS OF PUBLICATIONS, THE HOLDING OF EXHIBITIONS, JUDGING EXAMINATIONS, CONFERENCES, LECTURES, TRIALS OR ANY OTHER MEANS
Maes buddion
NATIONAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
WOODSIDE
WARWICK ROAD
CHADWICK END
SOLIHULL
B93 0BP
- Ffôn:
- 01564784561
- E-bost:
- june.nash@dahlia-nds.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window