CHEDDLETON FLINT MILL INDUSTRIAL HERITAGE TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Objectives of the Charity are: to preserve the Water Mill with all its properties To preserve the equipment associated with the preparation of materials used in the Pottery Industry To provide facilities for the education of adults and young people helping them to understand these processes, the history of their development and to act as an educational resource.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Swydd Stafford
Llywodraethu
- 15 Rhagfyr 1967: Cofrestrwyd
- CHEDDLETON FLINT MILL AND MUSEUM (Enw gwaith)
- CHEDDLETON FLINT MILL PRESERVATION TRUST (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Edwards | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Paul Heathcliffe Statham | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Andrew Sargent | Ymddiriedolwr | 19 March 2017 |
|
|||||
BARRY ROGERS | Ymddiriedolwr | 05 June 2012 |
|
|
||||
MICHAEL PHILIP WORTHINGTON | Ymddiriedolwr | 22 April 2011 |
|
|||||
ANN ROBERTS | Ymddiriedolwr | 17 April 2011 |
|
|
||||
GEORGE JOSEPH EDWARDS | Ymddiriedolwr | 17 April 2011 |
|
|
||||
DAVID TRUMAN | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £19.83k | £19.83k | £3.53k | £3.76k | £4.08k | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.12k | £5.12k | £4.24k | £4.17k | £2.30k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £10.00k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 13 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 13 Mai 2024 | 195 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 02 Tachwedd 2022 | 2 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 28 Tachwedd 2021 | 28 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 31 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME OF 14 MARCH 1977
Gwrthrychau elusennol
INCOME TO BE APPLIED IN DEFRAYING THE COST OF PRESERVING FOR EXHIBITION TO MEMBERS OF THE PUBLIC THE FLINT MILL AND ADJOINING PREMISES SPECIFIED IN THE SAID SCHEDULE AND OF ACQUIRING, PRESERVING AND EXHIBITING ITEMS OF INTEREST IN CONNECTION THEREWITH FOR THE PURPOSE OF EDUCATING AND INFORMING THE PUBLIC CONCERNING ASPECTS OF OUR INDUSTRIAL HERITAGE AND HISTORY, AND SUBJECT THERETO, IN EITHER OF THE FOLLOWING WAYS: (1) IN DEFRAYING THE COST OF ACQUIRING, PRESERVING AND EXHIBITING FOR A LIKE PURPOSE OTHER BUILDINGS AND ITEMS OF INTEREST IN CONNECTION THEREWITH, (2) IN ADVANCING THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN INDUSTRIAL HISTORY IN SUCH OTHER WAYS AS THE TRUSTEES THINK FIT.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
7 RIVERDALE DRIVE
STOKE-ON-TRENT
ST6 6XS
- Ffôn:
- 01782818654
- E-bost:
- DaveTruman@hotmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window