AGE CONCERN, BANBURY
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Age Concern (Banbury) primarily exists to serve the elderly folk of Banbury and District by providing counselling services and transport with its two minibuses. These serve a day centre run by Anchor Trust, and various groups of "pensioners" on a daily basis. All drivers are volunteers and are only reimbursed travelling expenses to and from their homes to the minibus parking area in Banbury.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2007
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Swydd Rydychen
Llywodraethu
- 07 Ebrill 2009: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1091529 AGE UK OXFORDSHIRE
- 07 Tachwedd 1967: Cofrestrwyd
- 07 Ebrill 2009: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (GI))
- BANBURY OLD PEOPLE'S WELFARE COMMITTEE (Enw blaenorol)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2004 | 31/08/2005 | 31/08/2006 | 31/08/2007 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £21.85k | £18.42k | £20.16k | £22.87k | |
|
Cyfanswm gwariant | £13.50k | £11.52k | £11.79k | £33.12k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2008 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2008 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2007 | 24 Medi 2007 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2007 | 12 Tachwedd 2007 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2006 | 15 Tachwedd 2006 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2006 | 22 Tachwedd 2006 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2005 | 22 Rhagfyr 2005 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2005 | 22 Rhagfyr 2005 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2004 | 26 Tachwedd 2004 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2004 | 26 Tachwedd 2004 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED THE 16TH JUNE 1966 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 15TH APRIL 1991.
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE WELFARE OF THE AGED IN ANY MANNER WHICH NOW IS OR HEREAFTER MAY BE DEEMED BY LAW TO BE CHARITABLE WITHIN THE BOROUGH OF BANBURY (HEREINAFTER CALLED "THE AREA OF BENEFIT").
Maes buddion
BANBURY AND DISTRICT
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window