I A P S ABERFAN DISASTER FUND
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Education and training in the Aberfan area
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2010
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Bro Morgannwg
Llywodraethu
- 05 Chwefror 1968: Cofrestrwyd
- 22 Medi 2011: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U GWARIO (S.75))
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2006 | 31/03/2007 | 31/03/2008 | 31/03/2009 | 31/03/2010 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £487 | £474 | £606 | £486 | £31 | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2011 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2011 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2010 | 23 Gorffennaf 2010 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2010 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2009 | 29 Medi 2009 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2009 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2008 | 17 Mehefin 2008 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2008 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECALARATION OF TRUST DATED 9 OCTOBER 1967
Gwrthrychau elusennol
1) THE RELIEF OF ALL PERSONS WHO HAVE SUFFERED AS A RESULT OF THE ABERFAN DISASTER AND ARE THEREBY IN NEED. 2) ANY CHARITABLE PURPOSES FOR THE BENEFIT OF PERSONS WHO WERE INHABITANTS OF ABERFAN AND ITS IMMEDIATE NEIGHBOURHOOD ON 21 OCTOBER 1966 AND IN PARTICULAR FOR ANY CHARITABLE PURPOSE FOR THE BENEFIT OF CHILDREN WHO WERE ON THE 21 OCTOBER 1966 RESIDENT IN ABERFAN.
Maes buddion
NATIONAL
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window