WARWICK RELIEF IN NEED CHARITY

Rhif yr elusen: 256447
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The provision of assistance for those in need resident in the town of Warwick.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £215,486
Cyfanswm gwariant: £200,480

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Warwig

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 29 Mawrth 1976: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • WARWICK COMBINED CHARITY (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

12 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Janet Christine HONNORATY Cadeirydd
WARWICK UNITED CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
Cora-Laine Moynihan Ymddiriedolwr 04 June 2024
Dim ar gofnod
Julia Reynolds Ymddiriedolwr 04 June 2024
Dim ar gofnod
Rev Canon Angus Robert Aagaard Ymddiriedolwr 01 May 2024
THE APPRENTICING AND RELIEF IN NEED CHARITIES
Derbyniwyd: Ar amser
ST MARY'S HALL TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE WARWICK & BUDBROOKE CHURCHES COMMUNITY OUTREACH POOL
Derbyniwyd: Ar amser
THE KING HENRY VIII ENDOWED TRUST, WARWICK
Derbyniwyd: Ar amser
PRIORY POOLS COMMUNITY CENTRE
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Parminder Singh Birdi Ymddiriedolwr 05 April 2024
GURSEWAK TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Kathleen Jane Gorman Ymddiriedolwr 01 August 2023
Dim ar gofnod
Daniel Philip Browne Ymddiriedolwr 30 May 2023
WARWICK UNITED CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
Janette Dawn Eslick Ymddiriedolwr 24 June 2021
THE JADE CHARITABLE TRUST
Cofrestrwyd yn ddiweddar
PRIORY POOLS COMMUNITY CENTRE
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Amanda Jane Littlejohn Ymddiriedolwr 23 September 2020
WARWICK UNITARIANS
Cofrestrwyd yn ddiweddar
John Anthony ATKINSON Ymddiriedolwr 08 July 2014
WARWICK UNITED CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
Rev Linda Jean Duckers Ymddiriedolwr 11 July 2012
THE WARWICK & BUDBROOKE CHURCHES COMMUNITY OUTREACH POOL
Derbyniwyd: Ar amser
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST NICHOLAS WARWICK
Derbyniwyd: Ar amser
Sheila Anne BROWN Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £190.52k £180.15k £185.36k £198.80k £215.49k
Cyfanswm gwariant £182.42k £125.67k £137.11k £214.93k £200.48k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 22 Hydref 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 22 Hydref 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 25 Gorffennaf 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 25 Gorffennaf 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 26 Gorffennaf 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 26 Gorffennaf 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 27 Gorffennaf 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 27 Gorffennaf 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 20 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 20 Hydref 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
34 HIGH STREET
WARWICK
CV34 4BE
Ffôn:
01926491181
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael