LEAGUE OF FRIENDS OF THE PRINCESS ROYAL HOSPITAL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity runs a shop in the Princess Royal Hospital Haywards Heath and raises funds with other activities such as Golf days /street collections
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£725,082
Roddion a chymynroddion | £156.45k | |
Weithgareddau elusennol | £564.37k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £4.26k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£551,933
Codi arian | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £551.93k | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £0 | |
Gwariant elusennol | £551.93k | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £173.15k |
Pobl

5 Gweithwyr
8 Ymddiriedolwyr
16 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Gwasanaethau
- Brighton And Hove
- Dwyrain Sussex
- Gorllewin Sussex
Llywodraethu
- 21 Ebrill 1969: Cofrestrwyd
- THE LEAGUE OF FRIENDS OF CUCKFIELD AND MID-SUSSEX HOSPITALS (Enw blaenorol)
- THE LEAGUE OF FRIENDS OF CUCKFIELD HOSPITAL (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicola Stephanie Mary Cook | Ymddiriedolwr | 03 April 2023 |
|
|
||||
Maura Dorrington | Ymddiriedolwr | 23 March 2023 |
|
|
||||
Terence Edward Dorrington | Ymddiriedolwr | 23 March 2023 |
|
|
||||
Matthew Neil Temple-Smith | Ymddiriedolwr | 23 March 2023 |
|
|
||||
Susan Harding | Ymddiriedolwr | 21 July 2016 |
|
|
||||
Michael West-Eacott | Ymddiriedolwr | 22 September 2014 |
|
|
||||
Dr Michael Lavelle | Ymddiriedolwr | 22 September 2014 |
|
|
||||
ANDREW STALEY FOX | Ymddiriedolwr | 28 June 2007 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £600.65k | £262.98k | £390.30k | £473.34k | £725.08k | |
|
Cyfanswm gwariant | £666.21k | £231.62k | £567.36k | £396.29k | £551.93k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £28.79k | N/A | N/A | N/A | £156.45k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £568.40k | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £600.65k | N/A | N/A | N/A | £564.37k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £3.46k | N/A | N/A | N/A | £4.26k | |
|
Incwm - Arall | £809 | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £1.05k | N/A | N/A | N/A | £13.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £666.21k | N/A | N/A | N/A | £551.93k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | N/A | N/A | N/A | £7.33k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £173.47k | N/A | N/A | N/A | £132.31k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £20.51k | N/A | N/A | N/A | £47.67k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £427.34k | N/A | N/A | N/A | £467.14k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £83.45k | N/A | N/A | N/A | £45.91k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 21 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 21 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 15 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 15 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 25 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 25 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 29 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 29 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 28 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 28 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MODEL CONSTITUTION ADOPTED 26TH FEBRUARY 1969 AND AMENDED 5TH DECEMBER 1988 AND 2ND JULY 1997 AND 20 MARCH 2003 AND 4 SEPTEMBER 2003 AND 17 MARCH 2005
Gwrthrychau elusennol
A) TO SUPPLEMENT THE SERVICE OF THE HOSPITAL FOR THE HEALTH, WELFARE AND COMFORT OF THE PATIENTS THEREIN BY THE PROVISION OF FACILITIES, BUILDINGS AND EQUIPMENT WHICH MAY BE REQUIRED FOR THE TREATMENT OF SUCH PATIENTS, OR, FOR THE RUNNING OF THE HOSPITAL AND; B) TO PROVIDE, OR ASSIST IN THE PROVISION OF, AMENITIES IN THE HOSPITAL FOR PATIENTS AND STAFF, INCLUDING THE PROVISION AND OPERATION OF HOSPITAL SHOPS. TO ASSIST FORMER PATIENTS OF THE HOSPITAL.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
4 DUKES ROAD
LINDFIELD
HAYWARDS HEATH
RH16 2JH
- Ffôn:
- 07799066481
- E-bost:
- foxyharding@btinternet.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window