HAZLEMERE COMMUNITY ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Hazlemere Community Association accomodates around 1,000 users per week. Activities within our Community Centre include:- Keep Fit/Aerobic groups, Yoga, Mother & Toddler Groups, Baby groups, Amateur Dramatics, various sport related activities, dancing for adults and children, a "Pop In" centre for the elderly, Blind and partially sighted group.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £9,000 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
8 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Chwaraeon/adloniant
- Hamdden
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Swydd Buckingham
Llywodraethu
- 14 Medi 2021: y derbyniwyd cronfeydd gan 1024960 HAZLEMERE PARENT AND TODDLER CLUB
- 03 Mawrth 1969: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stephen Peter Simpson | Cadeirydd | 10 June 2014 |
|
|
||||
Kevin Taylor | Ymddiriedolwr | 24 October 2019 |
|
|
||||
Judy Grist | Ymddiriedolwr | 27 April 2016 |
|
|
||||
Michael Norman Stanley Large | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £83.77k | £66.59k | £66.68k | £76.64k | £85.01k | |
|
Cyfanswm gwariant | £85.82k | £68.65k | £90.76k | £96.90k | £100.86k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.46k | £10.00k | N/A | N/A | £9.00k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 23 Chwefror 2025 | 208 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | 23 Chwefror 2025 | 208 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 25 Mawrth 2024 | 239 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | 25 Mawrth 2024 | 239 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 28 Gorffennaf 2023 | 363 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | 14 Hydref 2023 | 441 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 07 Hydref 2021 | 69 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | 07 Hydref 2021 | 69 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2019 | 13 Mai 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2019 | 13 Mai 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 8TH NOVEMBER 1968 AS AMENDED ON 17TH MAY 1976 AS AMENDED AT SGM 22 SEPTEMBER 1999
Gwrthrychau elusennol
A) PROMOTE THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF THE PARISH OF HAZLEMERE AND THE ADJOINING PARISHES OF CHEPPING WYCOMBE, HUGHENDEN, LITTLE MISSENDEN AND PENN (HEREINAFTER CALLED 'THE AREA OF BENEFIT') WITHOUT DISTINCTION OF SEX, SEXUAL ORIENTAITON RACE OR POLITICAL, RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS, BY ASSOCIATING TOGETHER THE SAID INHABITANTS AND THE LOCAL AUTHORITIES, VOLUNTARY AND OTHER ORGANISATIONS IN A COMMON EFFORT TO ADVANCE EDUCATION AND TO PROVIDE FACILITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE FOR RECREATION AND LEISURE-TIME OCCUPATION WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE SAID INHABITANTS; B) ESTABLISH, OR SECURE THE ESTABLISHMENT OF A COMMUNITY CENTRE (HEREINAFTER CALLED 'THE CENTRE') AND TO MAINTAIN AND MANAGE THE SAME (WHETHER ALONE OR IN CO-OPERATION WITH ANY LOCAL AUTHORITY OR OTHER PERSON OR BODY) IN FURTHERANCE OF THE OBJECTS. C) PROMOTE SUCH OTHER CHARITABLE PURPOSES AS MAY FROM TIME TO TIME BE DETERMINED BY THE MANAGEMENT COMMITTEE.
Maes buddion
HAZLEMERE AND THE NEIGHBOURHOOD
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Hazelemere Community Association
Rose Avenue
Hazlemere
HIGH WYCOMBE
Buckinghamshire
HP15 7UB
- Ffôn:
- 01494815180
- E-bost:
- office@hcacommunity.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window