ymddiriedolwyr ST ANN'S HOSPICE
Rhif yr elusen: 258085
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (47 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Professor Jacqueline Oldham | Cadeirydd | 28 November 2016 |
|
|
||||
Paula Tanner | Ymddiriedolwr | 15 May 2024 |
|
|
||||
Russell Kaminski | Ymddiriedolwr | 15 May 2024 |
|
|
||||
Anita Rolfe | Ymddiriedolwr | 15 May 2024 |
|
|
||||
Melanie Ogden MRPharmS | Ymddiriedolwr | 13 May 2019 |
|
|
||||
Darren Holt BA ACA | Ymddiriedolwr | 13 May 2019 |
|
|
||||
MR Steve Wilson | Ymddiriedolwr | 05 April 2018 |
|
|
||||
Kate Squire | Ymddiriedolwr | 28 November 2016 |
|
|
||||
Fiona Taylor | Ymddiriedolwr | 28 November 2016 |
|
|
||||
Dr Stephanie Gomm | Ymddiriedolwr | 27 July 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.