Ymddiriedolwyr ACTON AMATEUR OPERATIC SOCIETY
Rhif yr elusen: 258406
Cyfredol
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Debbie Cornock | Cadeirydd | 24 September 2017 |
|
|
||||
Kevin Whitfield | Ymddiriedolwr | 17 March 2020 |
|
|
||||
Benjamin Stubbs | Ymddiriedolwr | 17 March 2020 |
|
|
||||
Matt Ascroft | Ymddiriedolwr | 01 July 2019 |
|
|
||||
Dean Cornock | Ymddiriedolwr | 14 September 2017 |
|
|
||||
Ann Irene Hancock | Ymddiriedolwr | 14 September 2017 |
|
|
||||
Gemma O'Donnell | Ymddiriedolwr | 14 September 2017 |
|
|
||||
ROBERT FOSTER | Ymddiriedolwr | 14 September 2017 |
|
|
||||
Coles Caroline | Ymddiriedolwr | 14 September 2017 |
|
|
||||
Heidi Bradney | Ymddiriedolwr | 14 September 2017 |
|
|
||||
ROBERT EARL | Ymddiriedolwr | 31 March 2017 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.