Hanes ariannol (RADLEY) VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 258578
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2018 | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £16.91k | £17.32k | £20.40k | £11.41k | £23.37k | |
|
Cyfanswm gwariant | £12.21k | £16.74k | £52.38k | £9.10k | £19.24k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £6.00k | £10.00k | £1.00k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.