WATFORD HOSPITALS BROADCASTING SERVICE

Rhif yr elusen: 258851
Elusen a dynnwyd

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

We provide an in-house radio service to the patients and staff of: Watford General Hospital 60 Vicarage Rd Watford Herts WD18 0HB and Hemel Hempstead Hospital Hillfield Road Hemel Hempstead Herts HP2 4AD

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2014

Cyfanswm incwm: £11,232
Cyfanswm gwariant: £8,677

Codi arian

Mae'r elusen hon yn codi arian gan y cyhoedd ond nid yw'n gweithio gyda chyfranogwyr masnachol.

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Erall
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Hertford

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 07 Hydref 2014: y derbyniwyd cronfeydd gan 803556 HEMEL HOSPITAL RADIO
  • 22 Medi 2016: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1165719 WATFORD HOSPITALS BROADCASTING SERVICE
  • 21 Hydref 1963: Cofrestrwyd
  • 22 Medi 2016: Tynnwyd (TROSGLWYDDO CRONFEYDD)
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • WATFORD HOSPITAL RADIO (Enw gwaith)
  • WHR (Enw gwaith)
  • WATFORD HOSPITAL BROADCASTING SERVICE (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Dim gwybodaeth ar gael
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Dim gwybodaeth ar gael

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014
Cyfanswm Incwm Gros £14.97k £8.99k £6.67k £4.05k £11.23k
Cyfanswm gwariant £15.73k £9.24k £5.39k £4.01k £8.68k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2015 Heb ei gyflwyno
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2015 Heb ei gyflwyno
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2014 09 Medi 2015 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2014 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2013 01 Mai 2014 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2013 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2012 14 Ebrill 2013 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2012 Not Required