SOUTHAMPTON HOSPITAL BROADCASTING ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Hospital Radio Broadcasting
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Dinas Southampton
- Hampshire
Llywodraethu
- 19 Mawrth 1970: Cofrestrwyd
- SOUTHAMPTON HOSPITAL RADIO (Enw gwaith)
- HOSPITAL BROADCASTING ASSOCIATION (SOUTHAMPTON AND WINCHESTER) (Enw blaenorol)
- Rheoli risg
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aaron Jacobs | Ymddiriedolwr | 18 March 2025 |
|
|
||||
Lee Moulsdale | Ymddiriedolwr | 18 March 2025 |
|
|
||||
Abigail Oakley | Ymddiriedolwr | 18 March 2025 |
|
|
||||
Brian White | Ymddiriedolwr | 18 March 2025 |
|
|
||||
NICHOLAS GARDINER | Ymddiriedolwr | 22 August 2011 |
|
|
||||
ALAN FITCH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ALAN LAMBOURN | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £12.37k | £6.19k | £8.14k | £10.60k | £9.14k | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.57k | £18.22k | £7.22k | £7.55k | £7.63k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 04 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 05 Ionawr 2024 | 66 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 28 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 30 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 20 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION AMENDED 10 FEBRUARY 1970 AS AMENDED 19 MARCH 1991, 21 MARCH 1997 AND 24 MARCH 2009. as amended on 20 Nov 2018
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE SICKNESS, OLD AGE AND INFIRMITY, BY PROVIDING A LOCAL BROADCASTING SERVICE FOR OLD PEOPLE'S HOMES, HOSPITALS AND SIMILAR INSTITUTIONS.
Maes buddion
SOUTHAMPTON AND NEIGHBOURHOOD
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
First Floor
Normand House
121-123 Tremona Road
Southampton
SO16 6HU
- Ffôn:
- 02380785151
- E-bost:
- studio@shradio.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window