LANGTON MATRAVERS VILLAGE HALL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We provide a service, including various activities and use of Village Hall for the residents of Langton Matravers. We have also built up a small library where refreshments are served, it is open twice a month for two hours.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Dorset
Llywodraethu
- 19 Mehefin 1970: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Lindy jane Cameron | Ymddiriedolwr | 25 March 2025 |
|
|||||
Louise Elizabeth Counsell | Ymddiriedolwr | 25 March 2025 |
|
|
||||
Nicola Julie Glassock | Ymddiriedolwr | 21 February 2024 |
|
|
||||
Patricia Ann Wright | Ymddiriedolwr | 21 February 2024 |
|
|
||||
David Hitchcock | Ymddiriedolwr | 17 October 2023 |
|
|
||||
Margaret Mary Sutton | Ymddiriedolwr | 16 February 2022 |
|
|
||||
Daryle Pearson | Ymddiriedolwr | 16 February 2022 |
|
|||||
Steven James Hutchings | Ymddiriedolwr | 11 March 2020 |
|
|||||
KEITH COOMBS | Ymddiriedolwr | 18 July 2013 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £14.63k | £22.26k | £10.12k | £9.05k | £11.44k | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.96k | £30.95k | £10.11k | £9.45k | £10.49k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £3.67k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £10.00k | £17.93k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2024 | 16 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 14 Mawrth 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 18 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 25 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 09 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONVEYANCE AND TRUST DEED DATED 1ST JANUARY 1970 AND SCHEMES OF THE COMMISSIONERS DATED 25TH JUNE 1971 AND 31 JULY 2000.
Gwrthrychau elusennol
FOR THE PURPOSES OF A VILLAGE HALL FOR THE USE OF THE INHABITANTS OF THE PARISH OF LANGTON MATRAVERS IN THE COUNTY OF DORSET (HEREINAFTER CALLED THE AREA OF BENEFIT) WITHOUT DISTINCTION OF POLICITAL, RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS INCLUDING USE FOR MEETINGS, LECTURES AND CLASSES AND FOR OTHER FORMS OF RECREATION AND LEISURE-TIME OCCUPATION WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE SAID INHABITANTS.
Maes buddion
LANGTON MATRAVERS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Peveril
East Drove
Langton Matravers
Swanage
BH19 3HF
- Ffôn:
- 07973437191
- E-bost:
- Info@langtonvillagehall.co.uk
- Gwefan:
-
Info@langtonvillagehall.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window