MACMILLAN CANCER SUPPORT

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Macmillan Cancer Support exists to help improve the lives of people affected by cancer - those with cancer and their families, carers and communities. We are a source for support, helping anyone affected by cancer navigate through the system to get what they need, and a force for change, working to improve cancer care.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Cyfanswm incwm:
£232,537,097
Roddion a chymynroddion | £208.98m | |
Weithgareddau elusennol | £1.80m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £17.84m | |
Buddsoddiadau | £2.48m | |
Arall | £1.44m |
Cyfanswm gwariant:
£265,208,343
Codi arian | £80.26m | |
Weithgareddau elusennol | £184.95m | |
Arall | £0 |
£2,542,829 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £953,000 o 3 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £80.26m | |
Gwariant elusennol | £184.95m |
Pobl

2019 Gweithwyr
12 Ymddiriedolwyr
11600 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 116 |
£70k i £80k | 57 |
£80k i £90k | 30 |
£90k i £100k | 11 |
£100k i £110k | 3 |
£110k i £120k | 10 |
£120k i £130k | 4 |
£130k i £140k | 1 |
£150k i £200k | 5 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
- Gerner
- Gogledd Iwerddon
- Jersey
- Ynys Manaw
- Yr Alban
Llywodraethu
- 25 Mehefin 2021: Cofrestrwyd
- MACMILLAN (Enw gwaith)
- CANCER RELIEF MACMILLAN FUND (Enw blaenorol)
- MACMILLAN CANCER RELIEF (Enw blaenorol)
- NATIONAL SOCIETY FOR CANCER RELIEF (Enw blaenorol)
- THE NATIONAL SOCIETY FOR CANCER RELIEF (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Anas Nader | Ymddiriedolwr | 24 February 2025 |
|
|
||||
Dr Minal Bakhai | Ymddiriedolwr | 24 February 2025 |
|
|
||||
Felicia Nyanin | Ymddiriedolwr | 27 July 2023 |
|
|
||||
Mark Morrell Ware | Ymddiriedolwr | 08 September 2021 |
|
|
||||
Mohammed Mehmet | Ymddiriedolwr | 08 September 2021 |
|
|
||||
Dr Jean Elizabeth Abraham | Ymddiriedolwr | 08 September 2021 |
|
|
||||
Catherine Susannah Howe | Ymddiriedolwr | 08 September 2021 |
|
|
||||
Dr Jagjit Singh Ahluwalia | Ymddiriedolwr | 08 September 2021 |
|
|
||||
Rachel Higham | Ymddiriedolwr | 08 September 2021 |
|
|
||||
Iain Charles Andrew Cornish | Ymddiriedolwr | 08 September 2021 |
|
|
||||
Nicholas Robson Owen | Ymddiriedolwr | 08 September 2021 |
|
|||||
RICHARD ANDREW MURLEY | Ymddiriedolwr | 08 September 2021 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £232.83m | £194.89m | £230.71m | £227.15m | £232.54m | |
|
Cyfanswm gwariant | £245.74m | £147.80m | £234.06m | £251.66m | £265.21m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £2.03m | £7.76m | £2.50m | £2.33m | £953.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £208.11m | £169.01m | £209.99m | £204.02m | £208.98m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £18.85m | £16.45m | £17.55m | £17.23m | £17.84m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.08m | £0 | £0 | £1.35m | £1.80m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £3.80m | £1.34m | £460.00k | £2.09m | £2.48m | |
|
Incwm - Arall | £0 | £8.09m | £2.71m | £2.46m | £1.44m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £77.72m | £71.82m | £90.41m | £89.64m | £92.50m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £180.83m | £89.33m | £171.57m | £178.71m | £184.95m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £64.91m | £58.47m | £62.48m | £72.95m | £80.26m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £1.36m | £766.00k | £834.00k | £992.00k | £1.54m | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £61.92m | £28.51m | £76.43m | £60.33m | £50.39m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £727.00k | £638.00k | £147.00k | £284.00k | £217.96k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £7.68m | £7.63m | £7.15m | £6.71m | £6.41m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £133.89m | £101.70m | £101.13m | £99.29m | £53.60m | |
|
Cyfanswm asedau | £113.62m | £107.02m | £135.33m | £131.29m | £140.86m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £218.95m | £138.74m | £169.48m | £189.03m | £182.72m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 29 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 29 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 27 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 27 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 28 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 28 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 26 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 26 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 16 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 16 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 30/06/1989 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 27/06/1990 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 30/06/1993 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 29/06/1994 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 25/06/1997 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 06/07/2000 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 28/06/2006 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 25/06/2008 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 29/07/2010 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 27/07/2011 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 12/07/2012 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 23 JUL 2013 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 23 JUL 2014 as amended on 25 Jul 2019
Gwrthrychau elusennol
TO PROVIDE SUPPORT, ASSISTANCE AND INFORMATION DIRECTLY OR INDIRECTLY TO PEOPLE AFFECTED BY CANCER; TO FURTHER AND BUILD CANCER AWARENESS, EDUCATION AND RESEARCH; TO PROMOTE AND INFLUENCE EFFECTIVE CARE, INVOLVEMENT AND SUPPORT FOR PEOPLE AFFECTED BY CANCER
Maes buddion
NOT DEFINED
Elusennau cysylltiedig
- 25 Mehefin 2021 : Cofrestrwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
3rd Floor
Bronze Building
The Forge
105 Sumner Street
London
- Ffôn:
- 02078407840
- E-bost:
- contactus@macmillan.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window