Ymddiriedolwyr THE CERAMIC INDUSTRY WELFARE SOCIETY
Rhif yr elusen: 261248
Cyfredol
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carmel Burke | Ymddiriedolwr | 09 April 2024 |
|
|
||||
THOMAS DAWKINS MBE | Ymddiriedolwr | 08 April 2024 |
|
|
||||
COLIN GRIFFITHS | Ymddiriedolwr | 24 April 2023 |
|
|
||||
Peter Meyrick | Ymddiriedolwr | 17 April 2023 |
|
|
||||
Rebecca Bithell | Ymddiriedolwr | 17 April 2023 |
|
|
||||
Karen Bradbury | Ymddiriedolwr | 17 April 2023 |
|
|
||||
Adrian Parker | Ymddiriedolwr | 17 April 2023 |
|
|
||||
Lisa McCready | Ymddiriedolwr | 09 September 2019 |
|
|
||||
Stuart Blackhurst | Ymddiriedolwr | 15 May 2017 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.