THE OTTER TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
education of the public in conservation of the natural environment, with an emphasis on research and scientific study, particularly of otters.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2021
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £26,874 o 2 grant(iau) llywodraeth
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
32 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Roedd un neu fwy o'r cyflogeion yn ymddiriedolwyr yn flaenorol
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anifeiliaid
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Cymru A Lloegr
- Brasil
- Ffrainc
- Guiné-bissau
- Senegal
- Sri Lanka
- Y Gambia
Llywodraethu
- 26 Hydref 1971: Cofrestrwyd
- THE OTTER AND WILDERNESS TRUST (Enw blaenorol)
- THE OTTER TRUST (Enw blaenorol)
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew Goodall | Ymddiriedolwr | 01 July 2023 |
|
|||||
Ian Roger Walsh | Ymddiriedolwr | 01 July 2023 |
|
|
||||
Ben Potterton | Ymddiriedolwr | 24 February 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £153.33k | £68.03k | £181.77k | £97.52k | £161.95k | |
|
Cyfanswm gwariant | £238.45k | £252.86k | £252.87k | £210.64k | £200.16k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | £10.00k | £26.87k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 201 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 201 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 567 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 567 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 11 Ebrill 2023 | 162 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 11 Ebrill 2023 | 162 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 12 Mai 2022 | 193 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 12 Mai 2022 | 193 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 24 Tachwedd 2020 | 24 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 24 Tachwedd 2020 | 24 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME DATED 24 OCTOBER 2003 AS AMENDED BY RESOLUTIONS DATED 10 JULY 2004 AND 18 MARCH 2006
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN WILDLIFE AND THE CONSERVATION OF THE NATURAL ENVIRONMENT BY THE PROMOTION AND SUPPORT OF SCIENTIFIC STUDY AND RESEARCH THE RESULTS OF WHICH SHALL BE DISSEMINATED AND IN PARTICULAR BY THE PRESERVATION AND STUDY OF THE SPECIES OTTERS (LUTRINAE).
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Earsham Wetland Centre
Old Harleston Road
Earsham
BUNGAY
Suffolk
NR35 2AF
- Ffôn:
- 07592502043
- E-bost:
- CONTACT@THEOTTERTRUST.ORG
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window