ymddiriedolwyr ROYAL SOCIETY FOR THE PREVENTION OF CRUELTY TO ANIMALS HILLINGDON, SLOUGH, WINDSOR , KINGSTON AND DISTRICT BRANCH
Rhif yr elusen: 263515
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRENE Gwendoline HANSFORD | Cadeirydd |
|
|
|||||
Nicolette Mary Wilson | Ymddiriedolwr | 12 June 2023 |
|
|
||||
Graham Martin | Ymddiriedolwr | 18 June 2020 |
|
|
||||
Jill Correia | Ymddiriedolwr | 24 February 2020 |
|
|
||||
SUSAN Mary BOON | Ymddiriedolwr | 29 October 2018 |
|
|
||||
Andrew John LONGHURST | Ymddiriedolwr | 17 September 2018 |
|
|
||||
Freda Elizabeth Longhurst | Ymddiriedolwr | 27 March 2017 |
|
|||||
JULIE ANN COLE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.