ROMSEY OPPORTUNITY GROUP FOR CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
THE GROUP ENABLES YOUNG CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS THE OPPORTUNITY TO LEARN AND DEVELOP THROUGH PLAY.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £990 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
20 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Roedd un neu fwy o'r cyflogeion yn ymddiriedolwyr yn flaenorol
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Hampshire
Llywodraethu
- 05 Awst 1974: Cofrestrwyd
- ROMSEY OPPORTUNITY GROUP (Enw gwaith)
- THE ROMSEY OPPORTUNITY GROUP FOR HANDICAPPED CHILDREN AND THEIR PARENTS (Enw blaenorol)
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HELEN ROGERS | Cadeirydd | 18 March 2014 |
|
|
||||||||
Rebecca Louise Whettingsteel | Ymddiriedolwr | 23 July 2024 |
|
|
||||||||
Emma Dale | Ymddiriedolwr | 07 March 2023 |
|
|
||||||||
RUTH TERESA MARTIN | Ymddiriedolwr | 27 April 2017 |
|
|
||||||||
MRS SUE FISHER | Ymddiriedolwr | 18 March 2014 |
|
|
||||||||
MR DICK HEWETT | Ymddiriedolwr | 18 March 2014 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | 31/07/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.85k | £10.84k | £20.23k | £24.95k | £16.21k | |
|
Cyfanswm gwariant | £13.65k | £13.33k | £19.51k | £15.95k | £20.61k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £5.19k | £2.00k | £990 | £990 |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2024 | 21 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 13 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 13 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 03 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 10 Chwefror 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 01/06/1972 AS AMENDED ON 26/06/1974 AS AMENDED ON 09/11/2015 as amended on 26 Jan 2021
Gwrthrychau elusennol
2.1 THE AIMS OF THE GROUP ARE TO ENHANCE THE DEVELOPMENT OF CHILDREN WITH ADDITIONAL NEEDS UNDER STATUTORY SCHOOL AGE FROM ROMSEY AND THE SURROUNDING AREA BY: A) OFFERING APPROPRIATE PLAY, CARE FACILITIES AND FAMILY LEARNING; B) ENCOURAGING THE STUDY OF THE NEEDS OF SUCH CHILDREN AND THEIR FAMILIES; C) PROVIDING RESPITE AND SUPPORT FOR THE FAMILIES OF SUCH CHILDREN; D) AND PROMOTING PUBLIC INTEREST IN AND RECOGNITION OF SUCH NEEDS IN ROMSEY AND THE SURROUNDING AREA.
Maes buddion
ROMSEY AND ITS NEIGHBOURHOOD
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
APPLETREE CENTRE
PRINCES ROAD
ROMSEY
SO51 8DS
- Ffôn:
- 07726 957735
- E-bost:
- rog@romseyopgroup.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window