JORDANS ENVIRONMENT TRUST LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Protection of the environment around Jordans Village, Buckinghamshire UK and provision of small grants for amenities in the area
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Llety/tai
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Swydd Buckingham
Llywodraethu
- 14 Chwefror 1974: Cofrestrwyd
- JET (Enw gwaith)
- JORDANS ENVIRONMENT TRUST LTD (Enw blaenorol)
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAWN MARGARET FRANKLIN | Cadeirydd |
|
|
|||||
Shan Liu | Ymddiriedolwr | 23 November 2021 |
|
|
||||
Janna Ruth Holder | Ymddiriedolwr | 03 March 2020 |
|
|
||||
Giles Sandeman Sandeman-Allen | Ymddiriedolwr | 16 May 2017 |
|
|
||||
Richard Bradbury | Ymddiriedolwr | 12 May 2015 |
|
|
||||
SARAH JANE ROBIN | Ymddiriedolwr | 24 July 2012 |
|
|
||||
SUSAN PUTTERGILL | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.30k | £1.22k | £1.13k | £1.20k | £2.30k | |
|
Cyfanswm gwariant | £922 | £509 | £1.43k | £5.14k | £2.67k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 22 Chwefror 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 08 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 02 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 14 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 11 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 5TH DECEMBER 1973 AND AMENDED 11TH SEPTEMBER 1999 AND 10TH JANUARY 2000. as amended on 04 Jul 2019
Gwrthrychau elusennol
I) TO PRESERVE AND ENHANCE FOR THE BENEFIT OF RESIDENTS AND OF THE PUBLIC AT LARGE, WHATEVER OF THE LOCAL AND NATIONAL HISTORICAL, ARCHITECTURAL AND CONSTRUCTIONAL HERITAGE WHICH MAY EXIST WITHIN A TEN MILE RADIUS OF THE VILLAGE OF JORDANS, BUCKINGHAMSHIRE, IN THE FORM OF FEATURES BUILDINGS AND LAND OF PARTICULAR BEAUTY OR HISTORICAL, ARCHITECTURAL OR CONSTRUCTIONAL TOWNSCAPE VALUE, INTEREST OR INDIVIDUALITY EITHER IN THEIR OWN RIGHT OR IN CONJUNCTION WITH THEIR SURROUNDINGS. II) TO PROVIDE OR ASSIST IN PROVIDING HOUSING AND ASSOCIATED AMENITIES FOR THE POOR OR ELDERLY UPON TERMS APPROPRIATE TO THEIR MEANS.
Maes buddion
10 MILE RADIUS OF JORDANS VILLAGE, BUCKS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
HARBOUR HILL
DEAN WOOD ROAD
JORDANS
BEACONSFIELD
HP9 2UU
- Ffôn:
- 01494671473
- E-bost:
- dawn@brandright.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window