ymddiriedolwyr WAC ARTS
Rhif yr elusen: 267043
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Justina Cruickshank | Cadeirydd | 05 October 2020 |
|
|||||
Lao Lee | Ymddiriedolwr | 28 September 2023 |
|
|||||
Nicola Clements | Ymddiriedolwr | 22 September 2022 |
|
|||||
Aradhna Tayal | Ymddiriedolwr | 22 September 2022 |
|
|||||
SWAGATA GANGULY | Ymddiriedolwr | 01 April 2022 |
|
|||||
Martin Summersgill | Ymddiriedolwr | 01 July 2020 |
|
|||||
Dorota Dominiczak | Ymddiriedolwr | 01 July 2020 |
|
|||||
Margaret Gorman | Ymddiriedolwr | 01 July 2020 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.