Hanes ariannol SOHO THEATRE COMPANY LIMITED
Rhif yr elusen: 267234
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.20m | £6.44m | £3.14m | £4.70m | £6.87m | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.18m | £6.19m | £3.27m | £5.08m | £7.03m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £603.48k | £622.31k | £1.35m | £1.06m | £614.58k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.01m | £1.03m | £299.36k | £1.42m | £973.53k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.48m | £1.36m | £342.23k | £1.32m | £2.37m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.43m | £3.76m | £114.22k | £1.83m | £3.43m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £285.62k | £286.61k | £185.40k | £53.98k | £25.60k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £22.37k | £86.06k | £72.83k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.75m | £4.81m | £2.62m | £4.25m | £5.42m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.42m | £1.39m | £647.93k | £828.26k | £1.61m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £38.36k | £36.95k | £49.62k | £71.24k | £104.45k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.