Ymddiriedolwyr PRIVETT VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 267434
Cyfredol
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert Baldock | Ymddiriedolwr | 22 April 2022 |
|
|
||||
Ann Marie Daniels | Ymddiriedolwr | 02 October 2021 |
|
|
||||
Alexandra Raphael | Ymddiriedolwr | 02 October 2021 |
|
|
||||
Melanie Wright | Ymddiriedolwr | 27 April 2019 |
|
|
||||
Gillian Martin | Ymddiriedolwr | 27 April 2019 |
|
|
||||
Robert Hollis | Ymddiriedolwr | 28 April 2018 |
|
|
||||
Gillian Chung | Ymddiriedolwr | 05 April 2017 |
|
|
||||
Graham Flack | Ymddiriedolwr | 05 April 2017 |
|
|
||||
Edward Sadler | Ymddiriedolwr | 04 April 2015 |
|
|
||||
NIGEL IAN HUGHES | Ymddiriedolwr | 11 May 2012 |
|
|
||||
BRIDGET KINDLER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.