THE SHARON TRUST
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Young peoples camps, youth work & Bible conferences, Christian missions in Gt Britain & abroad. Upkeep of elderly peoples homes, gospel halls, churches, distribution of Bibles & Christian literature. Financial help for a home for street children in Africa, etc.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2012
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Suffolk
Llywodraethu
- 10 Ionawr 1975: Cofrestrwyd
- 15 Mai 2013: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- SHARON TRUST (Enw gwaith)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2008 | 05/04/2009 | 05/04/2010 | 05/04/2011 | 05/04/2012 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £16.37k | £8.98k | £1.34k | £561 | £145.69k | |
|
Cyfanswm gwariant | £56.78k | £48.30k | £53.72k | £38.73k | £143.23k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2013 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2013 | 02 Mai 2013 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2012 | 29 Ionawr 2013 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2012 | 21 Medi 2012 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2011 | 16 Ionawr 2012 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2011 | 05 Medi 2011 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2010 | 15 Hydref 2010 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2010 | 06 Medi 2010 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 4TH NOVEMBER 1974
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF THE CHRISTIAN RELIGION, THE RELIEF OF SICKNESS AND POVERTY AND THE ADVANCEMENT OF EDUCATION. (FOR FURTHER DETAILS SEE SCHEDULE TO TRUST DEED OF 4TH NOVEMBER 1974).
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window