ymddiriedolwyr THE LEAGUE OF FRIENDS OF HORSHAM HOSPITAL
Rhif yr elusen: 269001
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (12 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maureen Vallon | Ymddiriedolwr | 20 June 2024 |
|
|
||||
Diane Farr | Ymddiriedolwr | 20 June 2024 |
|
|
||||
Paul Allen | Ymddiriedolwr | 20 June 2024 |
|
|
||||
Karen Mays | Ymddiriedolwr | 20 June 2024 |
|
|
||||
Alan Strudley | Ymddiriedolwr | 31 January 2024 |
|
|
||||
Hilary Sherwin-Smith | Ymddiriedolwr | 07 June 2023 |
|
|
||||
Hana Bailey | Ymddiriedolwr | 08 June 2022 |
|
|
||||
Dawn Fincham | Ymddiriedolwr | 08 June 2019 |
|
|
||||
LILIAN IVY BOLD | Ymddiriedolwr | 11 June 2008 |
|
|
||||
ALBERT MARRABLE | Ymddiriedolwr | 13 March 2005 |
|
|
||||
PETER ANDREW BEANEY | Ymddiriedolwr | 13 May 1996 |
|
|
||||
VALERIE JOYCE WINTERFLOOD | Ymddiriedolwr | 28 February 1983 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.