JUST CIRCLE LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Supported special needs Housing & Support to individuals with facilities & grants and services such as care, counselling, advice, advocacy and information
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£7,558,489
Roddion a chymynroddion | £92.65k | |
Weithgareddau elusennol | £7.14m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £113.43k | |
Arall | £212.81k |
Cyfanswm gwariant:
£7,552,335
Codi arian | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £7.55m | |
Arall | £0 |
£2,008 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £0 | |
Gwariant elusennol | £7.55m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £6.15k |
Codi arian a Arall Gwariant | £0 | |
Gwariant elusennol | £7.55m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £8.16k |
Pobl

167 Gweithwyr
8 Ymddiriedolwyr
4 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 1 |
£70k i £80k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Llety/tai
- Pobl Ag Anableddau
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Llundain Fwyaf
Llywodraethu
- 26 Mawrth 2025: y derbyniwyd cronfeydd gan 1045094 GOOD ENOUGH MOTHERING LIMITED
- 15 Ebrill 1975: Cofrestrwyd
- LONDON CYRENIANS HOUSING LIMITED (Enw blaenorol)
- WEST LONDON CYRENIANS LIMITED (Enw blaenorol)
- Cartrefi Lloegr
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEPHEN BASHORUN | Cadeirydd |
|
|
|||||
Professor Chris Flood Prof. | Ymddiriedolwr | 19 November 2021 |
|
|
||||
JAMIE WARD-SMITH | Ymddiriedolwr | 28 February 2019 |
|
|
||||
STEPHEN PAUL CHAMBERLAIN | Ymddiriedolwr | 05 June 2018 |
|
|
||||
Dr BENJAMIN LAWRANCE THOMAS | Ymddiriedolwr | 24 March 2017 |
|
|||||
MICHAEL DRIVER | Ymddiriedolwr | 15 February 2013 |
|
|
||||
ADINE KINCHANT DIGGLE | Ymddiriedolwr |
|
||||||
CHANTAL DIANA CURTOIS THOMPSON | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.76m | £14.04m | £7.75m | £7.39m | £7.56m | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.20m | £9.36m | £7.47m | £7.46m | £7.55m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £92.65k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £9.55m | £14.04m | £7.75m | £7.39m | £7.14m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £84.54k | £36.87k | £7.36k | £50.96k | £113.43k | |
|
Incwm - Arall | £125.60k | £240.32k | £250.78k | £202.94k | £212.81k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £9.20m | £9.36m | £7.47m | £7.46m | £7.55m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £13.15m | £9.85m | £10.74m | £10.20m | £15.04m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £3.35m | £4.05m | £4.13m | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £7.19m | £7.46m | £6.95m | £7.34m | £6.23m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £9.56m | £1.86m | £1.68m | £1.35m | £947.22k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 28 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 03 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 21 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 21 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 29 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 29 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 06 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 06 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 05 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 05 Awst 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 23RD JANUARY 1975 AMENDED 14TH MARCH 1984, 25TH SEPTEMBER 1997 AND 26TH SEPTEMBER 2003 as amended on 15 May 2024
Gwrthrychau elusennol
(A) THE RELIEF OF POVERTY SICKNESS AND OLD AGE IN PARTICULAR (BUT WITHOUT IN ANY WAY LIMITING THE GENERALITY OF THE FOREGOING WORDS) FOR THE RELIEF OF POVERTY OF PERSONS WHO BY REASON OF MENTAL OR PHYSICAL INFIRMITY ARE UNABLE TO FULFIL THEIR DUTIES AS CITIZENS OR THEIR OBLIGATIONS TO THEIR EMPLOYERS. (B) THE CARRYING ON FOR THE BENEFIT OF THE COMMUNITY THE PROVISION OF HOUSES, HOSTELS AND ANY ASSOCIATED AMENITIES FOR PERSONS IN NECESSITOUS CIRCUMSTANCES UPON TERMS APPROPRIATE TO THEIR MEANS.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
CARLYLE HOUSE
235-237 VAUXHALL BRIDGE ROAD
LONDON
SW1V 1EJ
- Ffôn:
- 02079382004
- E-bost:
- administrator@just.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window